Hanes ariannol AGE UK TORBAY

Rhif yr elusen: 1084684
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £735.52k £694.76k £740.56k £736.90k £910.31k
Cyfanswm gwariant £640.68k £638.43k £663.21k £845.25k £944.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £190.56k £254.43k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.50k N/A £190.56k £617.01k
Incwm o roddion a chymynroddion £522.90k £14.09k £520.64k £371.86k £670.98k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £16.81k £0 £3.63k £3.91k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £191.99k £678.82k £216.24k £218.03k £233.30k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £178 £112 £45 £2.36k £6.01k
Incwm - Arall £3.64k £1.74k £0 £0 £20
Incwm - Cymynroddion £88.47k £5.00k £0 £0 £1.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £640.68k £638.43k £663.21k £845.25k £944.51k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £5.14k £8.36k £14.47k £6.15k £6.23k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £27.94k £37.24k £61.37k £51.28k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0