AGE UK TORBAY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The mission of the charity is to promote the well being of all older people and help make life a fulfilling and enjoyable experience. To achieve this in Torbay we undertake the following: Provide support to people through direct service provision Promote positive attitudes to older people and ageing Influence and develop public policies that affect older people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£910,311
Roddion a chymynroddion | £670.98k | |
Weithgareddau elusennol | £233.30k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £6.01k | |
Arall | £20 |
Cyfanswm gwariant:
£944,508
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £944.51k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £254,426 o 5 gontract(au) llywodraeth a £617,010 o 7 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £944.51k |
Pobl

24 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Torbay
Llywodraethu
- 24 Ionawr 2001: Cofrestrwyd
- AGE CONCERN TORBAY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faye Roebuck | Cadeirydd | 07 July 2017 |
|
|
||||
Drew Perry | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Scarlett Baker | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Christine Barnard | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Catherine Pinnegar | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Kevin Shaw | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £735.52k | £694.76k | £740.56k | £736.90k | £910.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £640.68k | £638.43k | £663.21k | £845.25k | £944.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £190.56k | £254.43k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.50k | N/A | £190.56k | £617.01k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £522.90k | £14.09k | £520.64k | £371.86k | £670.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.81k | £0 | £3.63k | £3.91k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £191.99k | £678.82k | £216.24k | £218.03k | £233.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £178 | £112 | £45 | £2.36k | £6.01k | |
|
Incwm - Arall | £3.64k | £1.74k | £0 | £0 | £20 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £88.47k | £5.00k | £0 | £0 | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £640.68k | £638.43k | £663.21k | £845.25k | £944.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.14k | £8.36k | £14.47k | £6.15k | £6.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £27.94k | £37.24k | £61.37k | £51.28k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £171.27k | £158.73k | £149.40k | £136.93k | £123.01k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £390.43k | £471.82k | £619.84k | £483.27k | £449.64k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £21.14k | £33.66k | £95.01k | £54.31k | £40.96k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 AUGUST 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12 NOVEMBER 2008. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 7 OCTOBER 2010. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 OCT 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07 DEC 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26 MAR 2024 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11 APR 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO PROMOTE THE FOLLOWING PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND/OR OLDER PEOPLE WITHIN THE AREA OF BENEFIT: 3.1.1 PREVENTING OR RELIEVING THE POVERTY OF OLDER PEOPLE; 3.1.2 ADVANCING EDUCATION; 3.1.3 PREVENTING OR RELIEVING SICKNESS, DISEASE OR SUFFERING IN OLDER PEOPLE (WHETHER EMOTIONAL, MENTAL OR PHYSICAL); 3.1.4 PROMOTING EQUALITY AND DIVERSITY; 3.1.5 PROMOTING THE HUMAN RIGHTS OF OLDER PEOPLE IN ACCORDANCE WITH THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS; 3.1.6 ASSISTING OLDER PEOPLE IN NEED BY REASON OF ILL-HEALTH, SOCIAL EXCLUSION OR OTHER DISADVANTAGE; AND 3.1.7 SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF OLDER PEOPLE AS THE CHARITY TRUSTEES FROM TIME TO TIME DECIDE; THE OUTCOME OF THIS BEING THE PROMOTION OF THE WELL-BEING OF OLDER PEOPLE.
Maes buddion
TORBAY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 DENDY ROAD
PAIGNTON
TQ4 5DB
- Ffôn:
- 01803555181
- E-bost:
- helen@ageuktorbay.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window