PRIMARY CARE CARDIOVASCULAR SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides primary care perspective on CVD management to policy makers and expert bodies Facilitates communication and the exchange of knowledge between clinical practitioners in primary care Promotes evidence-based approaches and best practice in the speciality of community cardiovascular disease. Provides education on prevention and management of cardiovascular disease
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 2001: Cofrestrwyd
- 18 Medi 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £199.56k | £173.36k | £323.75k | £575.73k | £382.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £161.05k | £216.93k | £307.44k | £545.27k | £523.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £575.73k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £530.10k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £15.18k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 31 Hydref 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | 31 Hydref 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 31 Hydref 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | 31 Hydref 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 31 Hydref 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | 31 Hydref 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 12TH OF OCTOBER 1999 AND AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON THE 8TH OF SEPTEMBER 2001
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE SCIENCE OF CARDIOVASCULAR PRIMARY CARE, IN PARTICULAR THROUGH THE PROMOTION OF RESEARCH AND THE DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH AND OF INFORMATION SO AS TO IMPROVE AND TO DEVELOP CARE AND TREATMENT OF PEOPLE WITH CARDIOVASCULAR DISEASE
Maes buddion
NOT DEFINED IN OBJECTS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window