ymddiriedolwyr SOUTHLANDS METHODIST TRUST
Rhif yr elusen: 1100660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (65 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Janet Enid Corlett | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||||
Barbara Easton | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||||
REV GEOFFREY FARRAR | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|||||||
ALAN DAVIES | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||||
Rev Jennifer H Smith | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|
||||||
Rev Stan Brown | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||||
Dr Clive Norris | Ymddiriedolwr | 01 March 2015 |
|
|||||||
REV Jo Cox-Darling | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.