Hanes ariannol SOMERSET PARTNERSHIP ARTS EDUCATION AGENCY
Rhif yr elusen: 1083241
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.31k | £86.86k | £79.61k | £118.69k | £91.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.00k | £76.36k | £76.80k | £88.12k | £115.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.21k | £1.19k | £8.13k | £15.68k | £18.04k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £53.27k | £65.34k | £72.51k | £47.85k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.