Hanes ariannol THE WOODLEY PRE-SCHOOL (READING)

Rhif yr elusen: 1085356
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015
Cyfanswm Incwm Gros £80.49k £83.33k £45.22k £35.57k £23.69k
Cyfanswm gwariant £65.74k £66.70k £55.04k £44.16k £37.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £12.95k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0