Hanes ariannol HARMONY CHRISTIAN MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1105101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £460.11k | £458.50k | £505.06k | £550.20k | £817.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £504.72k | £400.16k | £418.02k | £420.24k | £646.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £24.65k | £128.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £351.66k | £476.03k | £510.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £24.00k | £242.54k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £23.24k | £25.52k | £30.82k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £130.17k | £24.65k | £33.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £420.24k | £646.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £418.02k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £7.17k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £24.65k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.