STRATFORD-UPON-AVON U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education and Leisure activities for older, or retired people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 29 Rhagfyr 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maureen Audrey Theresa Bourniquel | Cadeirydd | 08 September 2021 |
|
|
||||
ANTHONY PAUL ORSMAN | Ymddiriedolwr | 17 October 2024 |
|
|
||||
Anne Patricia Foster | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Richard Eden | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Helen Patricia Elliott | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
James Anthony Schofield | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Sheila Ann Gullick | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/01/2021 | 12/01/2022 | 12/01/2023 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.69k | £1.69k | £4.32k | £6.24k | £12.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.89k | £1.89k | £5.28k | £1.10k | £11.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 05 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Ionawr 2023 | 02 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Ionawr 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Ionawr 2021 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Ionawr 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 JULY 2000 AS AMENDED 27 JUNE 2001
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR THE EDUCATION OF THE MIDDLE AGED AND OLDER PEOPLE WHO ARE NOT IN FULL TIME EMPLOYMENT IN STRATFORD-UPON-AVON AND ITS SURROUNDING LOCALITY. 2) THE PROVISION OF FACILITIES FOR LEISURE TIME AND RECREATIONAL ACTIVITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE FOR THE ABOVE PERSONS IN THE INTERESTS OF THEIR SOCIAL WELFARE.
Maes buddion
STRATFORD-UPON-AVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Waterloo Drive
STRATFORD-UPON-AVON
Warwickshire
CV37 7HS
- Ffôn:
- 01789 551263
- E-bost:
- savu3a@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window