Hanes ariannol THE NEW LIFE INTERNATIONAL MISSION

Rhif yr elusen: 1092682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £56.32k £48.06k £58.73k £43.12k £49.12k
Cyfanswm gwariant £61.98k £49.18k £51.60k £41.85k £48.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A