Ymddiriedolwyr THE NEW LIFE INTERNATIONAL MISSION
Rhif yr elusen: 1092682

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Dr Panton Okon | Cadeirydd | 30 September 2018 |
|
|
||||
Rev Dr Dickson Ojukwu | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
Rev Theophilus Chondol | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
Rev Anthony Obaigbona | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|||||
REV Danny Ansong | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
|
||||
Rev Dr Gloria N Edwards-Inatimi | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Sename Ojukwu | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.