ymddiriedolwyr BETTY LAYWARD SCHOOL PTFA
Rhif yr elusen: 1083872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivia Akyeampong | Cadeirydd | 15 November 2023 |
|
|
||||
Sarah Beck | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Brandon Beck | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Christin Holzer | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Nadine Anderson | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Abigail billinghurst | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Romola Garai | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Ruth de Turberville | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Anthony Luke Ciavarella | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Rachel Elizabeth Minoletti | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
anne sheedy | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Fleur Burnett | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
Jessica Bailey | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.