Hanes ariannol KING'S SCHOOL, ROCHESTER
Rhif yr elusen: 1084266
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.72m | £9.37m | £9.17m | £10.94m | £11.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.66m | £9.68m | £9.68m | £10.33m | £11.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £544.29k | £240.87k | £1.37k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £57.37k | £38.86k | £63.74k | £554.79k | £251.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £8.53m | £485.36k | £437.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.07m | £8.43m | £561.42k | £9.86m | £10.91m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £523.02k | £106.37k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £32.11k | £37.80k | £16.84k | £44.71k | £89.17k | |
|
Incwm - Arall | £561.15k | £869.53k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £360 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.12m | £9.24m | £9.35m | £9.91m | £10.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £539.03k | £431.88k | £330.49k | £412.56k | £406.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £24.41k | £0 | £29.33k | £34.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.