ymddiriedolwyr KING'S SCHOOL, ROCHESTER
Rhif yr elusen: 1084266
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Maas | Cadeirydd | 06 December 2022 |
|
|
||||||
Wayne Smith | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||||
Alex Marlow | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||||
Gloria Blessing Chukwuka Opara | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|||||||
Patricia Mary Catherine Stewart | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||||
Andrew Gower | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||||
Paul Brenden Coen | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Jan Shilling | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||||
Rev Gordon John Giles | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||||
Elizabeth Whitlam | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Rev Susan Comport Brewer | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||||
Rev Christopher David Dench | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||||
ROSEMARY ANN OLLEY | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
||||||
MARKHAM CHESTERFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
The Very Rev. Dr. Philip John Hesketh | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.