Hanes ariannol A GLIMMER OF HOPE (UK)

Rhif yr elusen: 1084735
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Cyfanswm Incwm Gros £335.72k £314.50k £318.37k £342.43k £14.42k
Cyfanswm gwariant £229.46k £248.82k £333.55k £378.14k £409.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A