Hanes ariannol COBALT HEALTH
Rhif yr elusen: 1090790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.79m | £13.75m | £21.67m | £22.88m | £26.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.89m | £12.82m | £14.87m | £19.95m | £25.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £83.04k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.10m | £1.09m | £929.61k | £464.72k | £987.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £427.64k | £84.61k | £359.16k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.47m | £11.98m | £20.26m | £21.93m | £25.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £34.45k | £41.25k | £10.45k | £13.51k | £67.20k | |
|
Incwm - Arall | £180.05k | £209.24k | £387.29k | £112.20k | £114.05k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £444.77k | £947.48k | £811.34k | £297.57k | £664.01k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.51m | £12.45m | £14.59m | £19.66m | £25.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £384.94k | £363.97k | £281.36k | £292.30k | £345.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.04k | £14.10k | £14.10k | £14.10k | £18.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.