ILOIS SUPPORT TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Capacity building of the chagossian community in Mauritius/Seychelles
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Mauritius
- Seychelles
Llywodraethu
- 16 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
- 12 Ebrill 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2004 | 30/04/2005 | 30/04/2006 | 30/04/2007 | 30/04/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.42k | £16.57k | £798 | £128 | £274 | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.62k | £7.93k | £6.58k | £12.17k | £288 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2008 | 16 Mawrth 2009 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2007 | 28 Chwefror 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2007 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12TH OCTOBER 2000, AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 3RD JULY 2001.
Gwrthrychau elusennol
1. THE TRUSTEES SHALL APPLY THE INCOME, AND MAY AT THEIR DISCRETION APPLY THE WHOLE OR ANY PART OF THE CAPITAL, OF THE TRUST FUND FOR THE WELFARE, EDUCATION AND TRAINING AND CULTURAL RE-ESTABLISHMENT OF THE ILOIS. 11. THE TRUSTEES MAY GRANT ASSISTANCE TO THE ILOIS THROUGH THE AGENCY OF OTHER CHARITIES. 111. IN CARRYING OUT THE TRUSTS DECLARED BY THIS DEED THE TRUSTEES SHALL HAVE SPECIAL REGARD TO THE LONG TERM WELFARE OF THE ILOIS COMMUNITY WHETHER IN THEIR COUNTRY OF THEIR PRESENT RESIDENCE OR IN THE CHAGOS ARCHIPELAGO.
Maes buddion
INDIAN OCEAN
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window