Hanes ariannol NORTHUMBRIA HEALTH CARE NATIONAL HEALTH SERVICE TRUST CHARITY

Rhif yr elusen: 1083122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.80m £1.32m £1.17m £2.26m £3.01m
Cyfanswm gwariant £1.56m £895.00k £1.10m £1.53m £1.64m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £621.00k £839.00k £337.00k £1.18m £1.61m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £753.00k £945.18k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.12m £418.00k £0 £20.82k £1.18m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £55.00k £60.00k £83.00k £116.50k £195.48k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £23.68k
Incwm - Cymynroddion £279.00k £224.00k £105.00k £983.61k £1.12m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.53m £855.00k £1.05m £1.46m £1.61m
Gwariant - Ar godi arian £29.00k £40.00k £56.00k £75.37k £31.21k
Gwariant - Llywodraethu £0 £86.00k £6.00k £22.00k £24.43k
Gwariant - Sefydliad grantiau £67.00k £38.00k £0 £0 £51.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0