Hanes ariannol RELATE MID THAMES AND BUCKINGHAMSHIRE

Rhif yr elusen: 1083588
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £338.63k £330.35k £346.87k £333.43k £0
Cyfanswm gwariant £342.23k £342.43k £333.27k £306.21k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £40.15k £43.65k £27.47k £76.29k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £15.15k £28.62k £10.40k £101.21k N/A