ymddiriedolwyr SPOUT YARD PARK MANAGEMENT TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1094149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Bicknell | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|||||
Glynne Alison Bulman | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|
||||
Katherine Ann Mansfield | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Heather Dorothy Robinson | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Victoria Josephine Clark | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Rebecca Moll | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.