FRIENDS OF SOMER VALLEY MEDICAL GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Arrange 2/3 Health Forums a year. Raise money to purchase extra equipment and facilities for Chilcompton, St Chad's and Somerton House surgeries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 2000: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF CHILCOMPTON AND ST CHADS SURGERIES (Enw blaenorol)
- ST CHADS PATIENT PARTICIPATION GROUP (Enw blaenorol)
- THE FRIENDS OF ST.CHAD'S AND CHILCOMPTON SURGERIES (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Mary Evans | Ymddiriedolwr | 31 December 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Dawson | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 22/06/2020 | 22/06/2021 | 22/06/2022 | 22/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.58k | £3.79k | £5.07k | £4.83k | £4.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.10k | £2.28k | £3.79k | £4.33k | £6.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 22 Mehefin 2023 | 30 Ebrill 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 22 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 22 Mehefin 2022 | 18 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 22 Mehefin 2021 | 16 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 22 Mehefin 2020 | 16 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/07/1998 AS AMENDED ON 16/11/2009 AS AMENDED ON 03/09/2012 AS AMENDED ON 10 FEB 2020 AS AMENDED ON 20 JUN 2024 AS AMENDED ON 07 NOV 2024
Gwrthrychau elusennol
A. TO RELIEVE SUFFERING BY FOSTERING AND IMPROVING COMMUNICATION BETWEEN THE PATIENTS OF SOMER VALLEY MEDICAL GROUP SURGERIES, MIDSOMER NORTON AND THOSE PROVIDING A SERVICE FROM THE SURGERIES. B. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GROUP MEMBERSHIP IN HEALTH CARE ISSUES BY THE PROVISION OF LECTURES, FORUMS AND OTHER EDUCATIONAL ACTIVITIES. C. TO PROVIDE FUNDS FOR THE PURCHASE AND MAINTENANCE OF MEDICAL AND OTHER EQUIPMENT FOR SOMER VALLEY MEDICAL GROUP SURGERIES, MIDSOMER NORTON NOT NORMALLY PROVIDED FOR BY THE LOCAL HEALTH AUTHORITY. THE GROUP SHALL ENSURE PERIODIC REVIEW OF ITS AIMS WITH APPROPRIATE CONSIDERATION OF THE EVOLVING NEEDS OF PATIENTS OF SOMER VALLEY MEDICAL GROUP SURGERIES, MIDSOMER NORTON AND SERVICE PROVIDERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
AMBLESIDE
MONGER LANE
MIDSOMER NORTON
RADSTOCK
BA3 2SP
- Ffôn:
- 01761414438
- E-bost:
- elizabeth.dawson3@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window