READING BLUE COAT SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The carrying on or managing of schools for boys and girls under the age of 19, in which religious instruction, in accordance with the doctrines of the Church of England, shall be given.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£16,536,863
Roddion a chymynroddion | £190.92k | |
Weithgareddau elusennol | £16.09m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £254.82k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£16,197,294
Codi arian | £81.52k | |
Weithgareddau elusennol | £16.12m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £81.52k | |
Gwariant elusennol | £16.12m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £339.57k |
Pobl

208 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 10 |
£70k i £80k | 4 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 2 |
£200k i £250k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Reading
Llywodraethu
- 02 Awst 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jo Anna Reed Johnson | Ymddiriedolwr | 08 May 2025 |
|
|
||||
Kevin Hallowell | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Karen Hartshorn | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|||||
Sheena Taylor | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Helen Roberts | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Anjali Chandar | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Clare Freeman | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Michael Rumbelow | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Andrew Colpus | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|||||
Matthew Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Paul Michael David Etherington | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Howard Williams | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|||||
LOUISE ELAINE HAGUE | Ymddiriedolwr | 23 June 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.12m | £12.65m | £13.83m | £15.69m | £16.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.19m | £12.09m | £13.01m | £14.06m | £16.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £253.30k | £461.74k | £247.81k | £481.38k | £190.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £232.29k | £129.87k | £20.46k | £219.54k | £254.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.63m | £12.06m | £13.52m | £14.99m | £16.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £6.55k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £41.20k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.03m | £11.97m | £12.92m | £13.98m | £16.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £158.53k | £122.43k | £88.88k | £81.76k | £81.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.16k | £18.95k | £19.17k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £19.40m | £20.24m | £19.65m | £20.07m | £21.05m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £2 | £2 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.95m | £2.86m | £4.11m | £4.27m | £3.78m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £4.85m | £6.03m | £5.88m | £4.98m | £5.12m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 15 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 15 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 JUNE 2001 as amended on 27 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
2.1 The Charity's objects are: 2.1.1 the advancement of education by carrying on or managing schools for boys, girls and young people under the age of 25 years in which religious instruction in accordance with the teachings of the Church of England shall be given; 2.1.2 to apply income not required for the maintenance of the schools carried or managed by the Charity in any one or more of the following ways for the benefit of persons who have not yet attained the age of 25 years who are about to attend or are attending, or have for not less than three years at any time attended Reading Blue Coat School at Holme Park, Sonning on Thames, Berkshire RG4 6SU, referred to in these articles as ‘the School’ and who, in the opinion of the Governors are in need of financial assistance: 2.1.2.1 the award of scholarships, bursaries or maintenance allowances tenable at the School, or any university, or other place of learning approved by the Governors; 2.1.2.2 the provision of financial assistance, outfits, clothing, tools, instruments or books to help beneficiaries on leaving the School, a university or any other educational establishment to prepare for, or to enter, a profession, trade or calling; 2.1.2.3 the award of scholarships or maintenance allowances to enable beneficiaries to travel abroad to pursue their education; 2.1.2.4 the provision, or assistance towards the provision, of facilities for recreation and social and physical training, including the provision of coaching in athletics, sport and games, for beneficiaries; and 2.1.2.5 the provision of financial assistance to enable beneficiaries to study music or other arts provided that there shall be maintained in the School six scholarships, comprising total or partial remission of tuition, to persons found fit for admission to the School, all of whom shall be resident within 40 miles (in a straight line) of the School. 2.2 Nothing in these Articles shall authorise an application of the property of the Charity for purposes which are not charitable in accordance with any statutory provision regarding the meaning of the word "charitable" or the words "charitable purposes" in force in any part of the United Kingdom.
Maes buddion
READING BLUE COAT SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MRS A WEST
HOLME PARK
SONNING LANE
SONNING
READING
RG4 6SU
- Ffôn:
- 01189335808
- E-bost:
- bursar@rbcs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window