LONDON MIDDLE EAST INSTITUTE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education and research in all or any aspects of the Arab Middle East and North Africa, Israel, Iran and Turkey and to secure the publication of any such research, for the benefit of the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- THE MIDDLE EAST INSTITUTE IN LONDON (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £324.85k | £328.13k | £0 | £54 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £323.23k | £345.53k | £285 | £241 | £241 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 03 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 13 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 13 Tachwedd 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/05/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/11/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/06/2015 AS AMENDED ON 31 MAR 2022 AS AMENDED BY SCHEME DATED 29 MAR 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND RESEARCH IN ALL OR ANY ASPECTS OF THE ARAB MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA, ISRAEL, IRAN, AND TURKEY (HEREINAFTER CALLED 'THE REGION', WHICH EXPRESSION SHALL INCLUDE ANY PART OF THE REGION), AND TO SECURE THE PUBLICATION OF THE USEFUL RESULTS OF ANY SUCH RESEARCH, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window