Hanes ariannol TURKISH RELIGIOUS FOUNDATION OF THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 1086377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £650.01k | £343.86k | £197.61k | £266.73k | £609.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.65k | £143.27k | £125.38k | £128.75k | £512.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £647.46k | N/A | N/A | N/A | £609.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £647.46k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £2.55k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £609.62k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £57.66k | N/A | N/A | N/A | £7.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.25k | N/A | N/A | N/A | £436.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.95k | N/A | N/A | N/A | £7.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.25k | N/A | N/A | N/A | £16.12k | |
|
Gwariant - Arall | £24.74k | N/A | N/A | N/A | £69.22k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.