Hanes ariannol CHILDCARE AND BUSINESS CONSULTANCY SERVICES

Rhif yr elusen: 1083895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (40 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.08m £1.66m £1.82m £1.98m £2.16m
Cyfanswm gwariant £2.08m £1.64m £1.82m £1.94m £2.21m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £432.90k £454.20k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £31.76k £185.19k £92.66k £76.68k £25.23k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.05m £1.21m £0 £1.90m £2.13m
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £1.72m £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £386 £115 £74 £1.88k £7.81k
Incwm - Arall £0 £260.39k £7.73k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.08m £1.63m £1.82m £1.94m £2.21m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £11.20k £11.70k £10.75k £16.29k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £290 £463 £2.42k £2.97k £3.23k