Ymddiriedolwyr CHEMIN NEUF COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1084546

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Najjar | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev Charles Adrian Hadley | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Jean Alain Marie Joseph Poujol | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Sister Joanna Ewa Sikorska | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|||||
FATHER ANTOINE PAUL JACQUES MARIE COUSIN | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
Alan Ian Morley-Fletcher | Ymddiriedolwr | 30 September 2015 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.