THE COMMUNITY SUPPORT NETWORK, SOUTH LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community Support Network South London (CSN) provides mental health advocacy services for clients in forensic (ie., those who have committed criminal offences and have mental health problems), in-patient and community settings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £167,057 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Croydon
- Lambeth
- Lewisham
- Southwark
Llywodraethu
- 24 Tachwedd 2000: Cofrestrwyd
- COMMUNITY SUPPORT NETWORK (Enw gwaith)
- CSN (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shani Minogue | Ymddiriedolwr | 07 January 2025 |
|
|
||||
Scott Dawson | Ymddiriedolwr | 22 October 2024 |
|
|
||||
Primrose Ante-Bennett | Ymddiriedolwr | 22 October 2024 |
|
|
||||
Amelia Fiorillo | Ymddiriedolwr | 22 October 2024 |
|
|
||||
Charlie Reynolds | Ymddiriedolwr | 22 October 2024 |
|
|
||||
Augustine Isichei | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Rascelles Mundle | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Clementina Avwenayeri Okorefe | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Abdul Rahman Tanko | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||
John Adapoe | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||
Manjula Roy | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
||||
Andrew Lennon | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £240.28k | £217.33k | £233.15k | £212.03k | £207.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £255.35k | £274.44k | £214.49k | £252.38k | £215.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £167.06k | £167.06k | £167.06k | £167.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27TH JULY 2000, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 7TH NOVEMBER 2000 as amended on 21 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
To promote, preserve and protect the health and well-being of vulnerable persons of any age, persons with mental health problems/mental distress, persons with physical and other disabilities, carers of such persons, persons with learning difficulties and persons with autistic spectrum disorders, particularly but not exclusively in South London.
Maes buddion
SOUTH LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Community Support Network South London
336 Brixton Road
LONDON
SW9 7AA
- Ffôn:
- 0207 274 4490
- E-bost:
- info@csnsl.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window