NORFOLK COALITION OF DISABLED PEOPLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a disabled people's organisation run by disabled people and their groups and provide direct payment, personal budget support, welfare rights, independent living and mental health advocacy and appeals representation. Our activities are based on a human rights and Social Model of Disability approach with a focus on achieving independence, equality and dignity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,418,995
Roddion a chymynroddion | £6.12k | |
Weithgareddau elusennol | £718.42k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £545.74k | |
Buddsoddiadau | £148.71k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,224,566
Codi arian | £486.54k | |
Weithgareddau elusennol | £738.03k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £526,358 o 4 gontract(au) llywodraeth a £38,188 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £486.54k | |
Gwariant elusennol | £738.03k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £194.43k |
Pobl

34 Gweithwyr
4 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 06 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1146878 SUFFOLK COALITION OF DISABLED PEOPLE
- 13 Rhagfyr 2000: Cofrestrwyd
- Equal Lives (Enw gwaith)
- NCODP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katie Marie Elizabeth Robinson-Sherlock | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Omotola Bello | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Joy Gail Granite Croft | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Fraser Bowe | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.03m | £1.03m | £1.08m | £1.29m | £1.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.14m | £1.30m | £1.10m | £1.17m | £1.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £316.03k | £349.55k | £532.83k | £290.94k | £526.36k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £316.03k | N/A | £532.83k | £56.08k | £38.19k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.08k | £3.21k | £35.95k | £6.27k | £6.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £487.39k | £443.34k | £490.54k | £559.78k | £545.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £524.46k | £580.54k | £556.28k | £696.19k | £718.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £606 | £1.06k | £209 | £23.33k | £148.71k | |
|
Incwm - Arall | £2.57k | £3.40k | £877 | £755 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £35.95k | £203 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £755.90k | £810.78k | £696.31k | £757.73k | £738.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £385.11k | £490.06k | £408.68k | £413.76k | £486.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.45k | £47.44k | £36.85k | £48.25k | £16.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £6.63k | £12.54k | £9.64k | £11.12k | £22.16k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £690.06k | £662.36k | £402.80k | £542.09k | £663.99k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £149.34k | £396.84k | £155.51k | £181.45k | £119.97k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27/10/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/10/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/10/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/10/2006 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 31/07/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/11/2012 AS AMENDED ON 13 OCT 2018 AS AMENDED ON 20 NOV 2019 AS AMENDED ON 21 JAN 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02 DEC 2022
Gwrthrychau elusennol
OBJECTS 4. THE OBJECTS (OBJECTS) OF THE COMPANY ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT: 4.1 TO RELIEVE THE DISABILITY OF DISABLED PEOPLE; 4.2 TO PROMOTE THE WELFARE OF DISABLED PEOPLE; 4.3 TO PROMOTE AND/OR FURTHER THE INDEPENDENCE AND SOCIAL INCLUSION OF DISABLED PEOPLE; AND/OR 4.4 TO PREVENT AND/OR RELIEVE THE POVERTY AND/OR FINANCIAL HARDSHIP OF DISABLED PEOPLE, IN EACH CASE IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: 4.5 SUPPORTING DISABLED PEOPLE IN THEIR LIVING INDEPENDENTLY; 4.6 PROMOTING OPPORTUNITIES IN EMPLOYMENT, EDUCATION AND PRIVATE LIFE FOR DISABLED PEOPLE; 4.7 BY PREVENTING DISABLED PEOPLE FROM BEING SOCIALLY EXCLUDED OR BY ASSISTING THEM TO PARTICIPATE AS EQUAL CITIZENS IN SOCIETY; 4.8 ADVISING DISABLED PEOPLE AND/OR THEIR CARERS ON ACCESSING SERVICES AVAILABLE FOR DISABLED PEOPLE; 4.9 PROVIDING INFORMATION AND GUIDANCE ON BENEFITS FOR DISABLED PEOPLE AND/OR ON LIVING INDEPENDENTLY; 4.10 PROVIDING ADVOCACY SERVICES FOR DISABLED PEOPLE FOR THEIR REPRESENTATION AT WELFARE AND BENEFIT HEARINGS AND/OR APPEALS; AND/OR 4.11 RAISING SOCIAL AWARENESS OF AND/OR FOR DISABLED PEOPLE AND THEIR ACCESS TO THE WELFARE AND BENEFITS SYSTEM THROUGH CAMPAIGNING. 5. FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 4: 5.1 “DISABLED PEOPLE” MEANS PEOPLE WITH ONE OR MORE LONG TERM OR FLUCTUATING PHYSICAL, MENTAL, LEARNING AND/OR SENSORY IMPAIRMENTS WHO LIVE PRINCIPALLY IN ANY OF THE COUNTIES OF NORFOLK, SUFFOLK, ESSEX, CAMBRIDGESHIRE AND/OR NORTHAMPTONSHIRE; 5.2 “SOCIALLY EXCLUDED” MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PART OF SOCIETY AS A RESULT OF A PERSON’S LONG TERM OR FLUCTUATING PHYSICAL, MENTAL, LEARNING AND/OR SENSORY IMPAIRMENT; AND 5.3 “LIVING INDEPENDENTLY” OR “INDEPENDENCE” MEANS A DISABLED PERSON HAVING SELF-DETERMINATION, CONTROL, CHOICE AND EQUAL ACCESS TO ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL LIFE AND THE ABILITY TO PARTICIPATE AS CITIZENS ON AN EQUAL BASIS.
Maes buddion
COUNTY OF NORFOLK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Equal Lives
Ground Floor
St Vedast House
5 - 7 St Vedast Street
Norwich
Norfolk
- Ffôn:
- 01508491210
- E-bost:
- info@equallives.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window