Hanes ariannol THE ROYAL CORNWALL HOSPITALS CLINICAL ONCOLOGY AND CANCER CARE APPEAL

Rhif yr elusen: 1084193
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £137.87k £123.20k £109.52k £166.80k £238.85k
Cyfanswm gwariant £103.27k £123.36k £26.51k £30.97k £525.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A