Hanes ariannol FOLESHILL ISLAMIC EDUCATION CENTRE TRUST

Rhif yr elusen: 1086069
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 678 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021
Cyfanswm Incwm Gros £22.42k £56.91k £26.37k £19.09k £22.94k
Cyfanswm gwariant £28.72k £47.56k £27.94k £24.11k £24.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A