THE UPMINSTER PARK "A" TOWNSWOMEN'S GUILD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of women irrespective of race, creed and party so as to enable them to make the best contribution towards the common good.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 23 Ionawr 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIM DUNK | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Doreen Dunk | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Anne Monk | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
|||||
Pauline Barnett | Ymddiriedolwr | 25 March 2015 |
|
|
||||
DOREEN PICKTON | Ymddiriedolwr | 23 October 2013 |
|
|
||||
GILLIAN O'CONNOR | Ymddiriedolwr | 28 July 2013 |
|
|
||||
CHRISTINE JOAN SCOTT | Ymddiriedolwr | 15 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.21k | £5.76k | £3.52k | £9.14k | £7.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.35k | £5.16k | £4.04k | £9.40k | £7.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 06 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 13 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 10 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 16 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 15 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 JUNE 2000
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH PURPOSES GENERALLY AS MAY FROM TIME TO TIME BE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND MORE SPECIFICALLY (WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING):- 1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF WOMEN IRRESPECTIVE OF RACE CREED AND PARTY SO AS TO ENABLE THEM TO MAKE THE BEST CONTRIBUTION TOWARDS THE COMMON GOOD. 2. TO EDUCATE SUCH WOMEN IN THE PRINCIPLES OF GOOD CITIZENSHIP AND IN ALL PUBLIC QUESTIONS BOTH NATIONAL AND INTERNATIONAL. 3. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY CARRYING OUT RESEARCH INTO ANY PUBLIC QUESTIONS WHETHER LOCAL NATIONAL OR INTERNATIONAL, AND PUBLISHING THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH. 4. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROMOTING PUBLIC UNDERSTANDING OF ANY SUBJECT OF EDUCATIONAL VALUE WHERE WOMEN HAVE PARTICULAR KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. 5. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR SUCH WOMEN IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH A VIEW TO IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Aspen Grove
Upminster
RM14 2HZ
- Ffôn:
- 01708221528
- E-bost:
- sanchrisscott@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window