THE WHITLEY BAY BRIARDENE (E) TOWNSWOMEN'S GUILD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Gogledd Tyneside
Llywodraethu
- 12 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
- 03 Mai 2008: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2004 | 28/02/2005 | 28/02/2006 | 28/02/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.19k | £5.64k | £4.83k | £1.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.94k | £3.94k | £4.39k | £1.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2006 | 08 Medi 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2005 | 11 Hydref 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2005 | 31 Ionawr 2006 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2004 | 16 Tachwedd 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2004 | 25 Chwefror 2005 | 58 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5 APRIL 2000
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH PURPOSES GENERALLY AS MAY FROM TIME TO TIME BE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND MORE SPECIFICALLY (WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING):- 1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF WOMEN IRRESPECTIVE OF RACE CREED AND PARTY SO AS TO ENABLE THEM TO MAKE THE BEST CONTRIBUTION TOWARDS THE COMMON GOOD. 2. TO EDUCATE SUCH WOMEN IN THE PRINCIPLES OF GOOD CITIZENSHIP AND IN ALL PUBLIC QUESTIONS BOTH NATIONAL AND INTERNATIONAL. 3. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY CARRYING OUT RESEARCH INTO ANY PUBLIC QUESTIONS WHETHER LOCAL NATIONAL OR INTERNATIONAL, AND PUBLISHING THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH. 4. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROMOTING PUBLIC UNDERSTANDING OF ANY SUBJECT OF EDUCATIONAL VALUE WHERE WOMEN HAVE PARTICULAR KNOWLEDGE OR EXPERIENCE. 5. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR SUCH WOMEN IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH A VIEW TO IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window