KENT COMMUNITY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation encourages and enables a culture of effective giving to support thriving local communities. In the main, we raise and distribute funds to meet the needs of the community in Kent and Medway. We act as a bridge between good causes in the county and individuals and organisations with the means and commitment to support them.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£6,855,852
Roddion a chymynroddion | £5.56m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.30m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£5,504,784
Codi arian | £121.69k | |
Weithgareddau elusennol | £5.38m | |
Arall | £0 |
-£1,666,378 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £612,456 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £121.69k | |
Gwariant elusennol | £5.38m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.35m |
Pobl

16 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Caint
- Medway
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 206447 THE HAWKENBURY TRUST
- 21 Gorffennaf 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 228825 THE RAINHAM PAROCHIAL CHARITY
- 23 Ionawr 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1033889 WEALD OF KENT VOCATIONAL FUND
- 29 Awst 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 208213 THE FRANCES SMITH AND CLAY COTTAGE TRUST
- 04 Ionawr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1087538 CITIZENS' RIGHTS FOR OLDER PEOPLE
- 12 Ionawr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 298219 THE NEAL FOUNDATION
- 29 Mehefin 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1180269 ASHFORD YOUTH TRUST
- 24 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 302828 RUCKINGE VILLAGE HALL
- 13 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1176239 ACORNS READ AND GROW
- 05 Mawrth 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 263159 SIR CHARLES JESSEL CHARITABLE TRUST
- 13 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1180151 THE SOLVE CHARITY FOR MENTAL HEALTH
- 05 Ionawr 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penelope Jane Harris | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|
||||||||||
TREVOR JOHN MINTER | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||||||||
Cheryl Wing-Han Chan | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||||||||
Kruti Shrotri | Ymddiriedolwr | 06 August 2021 |
|
|
||||||||||
Munyaradzi Badze | Ymddiriedolwr | 06 August 2021 |
|
|
||||||||||
Russell John Race | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|||||||||||
Gail Alexandra Hall | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|||||||||||
Dr Emilia Falcetti | Ymddiriedolwr | 05 May 2018 |
|
|
||||||||||
Lord Robert Sackville-West | Ymddiriedolwr | 05 May 2017 |
|
|
||||||||||
Hugo Fenwick | Ymddiriedolwr | 06 November 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.35m | £6.45m | £6.02m | £5.00m | £5.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.52m | £6.38m | £5.52m | £6.23m | £5.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £203.34k | £535.00k | £1.06m | £530.56k | £612.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.77m | £5.99m | £5.10m | £5.04m | £5.56m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £318.48k | £458.75k | £76.13k | £1.08m | £1.47m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £903.47k | £919.92k | £997.58k | £1.05m | £1.30m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.40m | £6.26m | £5.38m | £6.08m | £5.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £121.63k | £116.41k | £131.29k | £143.21k | £121.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.34k | £23.85k | £27.28k | £31.14k | £11.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.24m | £4.66m | £3.78m | £4.52m | £3.74m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £22.14m | £26.65m | £27.86m | £26.92m | £30.28m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.85m | £5.12m | £6.11m | £5.29m | £5.38m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £629.49k | £735.48k | £788.71k | £772.01k | £755.57k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/10/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/01/2012
Gwrthrychau elusennol
3 THE OBJECTS FOR WHICH THE CHARITY ARE ESTABLISHED ARE: 3.1 THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE COUNTY OF KENT AND THE BOROUGH OF MEDWAY AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THE PROTECTION OF GOOD HEALTH BOTH MENTAL AND PHYSICAL AND THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS; 3.2 OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE WHICH ARE IN THE OPINION OF THE TRUSTEES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY INCLUDING THOSE IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
COUNTY OF KENT, BOROUGH OF MEDWAY, UNITED KINGDOM, AND ELSEWHERE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Evegate Park Barn
Evegate
ASHFORD
Kent
TN25 6SX
- Ffôn:
- 01303814500
- E-bost:
- admin@kentcf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window