ymddiriedolwyr KENT COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1084361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREVOR JOHN MINTER | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||||||||||||
Gearoid Maguire | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||||||||||||
Cheryl Wing-Han Chan | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||||||||||||
Samantha Cooper-Gray | Ymddiriedolwr | 06 August 2021 |
|
|
||||||||||||||
Munyaradzi Badze | Ymddiriedolwr | 06 August 2021 |
|
|
||||||||||||||
Kruti Shrotri | Ymddiriedolwr | 06 August 2021 |
|
|
||||||||||||||
Russell John Race | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|||||||||||||||
Gail Alexandra Hall | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|||||||||||||||
Dr Emilia Falcetti | Ymddiriedolwr | 05 May 2018 |
|
|
||||||||||||||
Melissa Baron Murdoch | Ymddiriedolwr | 03 November 2017 |
|
|
||||||||||||||
Lord Robert Sackville-West | Ymddiriedolwr | 05 May 2017 |
|
|
||||||||||||||
Hugo Fenwick | Ymddiriedolwr | 06 November 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.