Hanes ariannol COMMUNITIES EMPOWERMENT NETWORK

Rhif yr elusen: 1099111
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £177.09k £397.87k £235.00k £101.10k £67.80k
Cyfanswm gwariant £191.30k £176.45k £176.00k £192.39k £148.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £50.75k N/A N/A N/A