HAMPTON WICK INFANT AND NURSERY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1084099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our charity raises funds, primarily from social activities, which are used to fund events and expenditure for the benefit of the pupils of Hampton Wick Infant and Nursery School.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £29,300
Cyfanswm gwariant: £26,871

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Richmond Upon Thames

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Rhagfyr 2000: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • FRIENDS OF HAMPTON WICK INFANT AND NURSERY SCHOOL (Enw gwaith)
  • HAMPTON WICK PTA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Martyn Booth Ymddiriedolwr 18 October 2024
MENTAL HEALTH MATTERS
Derbyniwyd: Ar amser
Katherine McKeon Ymddiriedolwr 18 October 2024
Dim ar gofnod
Namrata Moorthy Ymddiriedolwr 18 October 2024
Dim ar gofnod
Michelle Boyce Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.47k £14.40k £19.73k £24.87k £29.30k
Cyfanswm gwariant £20.15k £9.36k £9.50k £23.20k £26.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 22 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 22 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 10 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 20 Hydref 2023 112 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 20 Hydref 2023 477 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 07 Gorffennaf 2021 7 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HAMPTON WICK INFANT SCHOOL
NORMANSFIELD AVENUE
TEDDINGTON
TW11 9RP
Ffôn:
02089773971