Hanes ariannol THE BATH WESTON VILLAGE 'E' TOWNSWOMEN'S GUILD

Rhif yr elusen: 1083694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.17k £2.94k £3.04k £7.68k £9.98k
Cyfanswm gwariant £8.86k £2.35k £3.76k £7.74k £10.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A