ymddiriedolwyr BRIARY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1084445
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Hillier | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Melanie Ferris | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Molly Nicholls | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Sara Salsinha | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Claire Kelly | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|||||
Lauren Brooks | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|||||
Sophie Martin | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Lucia Wells | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Hayley Benn | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|||||
Katie Smith | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|||||
Carol Ann Smith | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
Pamela Louise Chantler | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
Katherine James | Ymddiriedolwr | 18 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.