ymddiriedolwyr EASTERN BAPTIST ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1089795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Roberts Mayne | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Paul John David Smith | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|||||
Binny Jaichander | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Rev Adrian Mark Ward | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Richard Alexis Lucien Lewis | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|
||||
Benjamin Thomas Neil Plant | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|
||||
Rev Sandra Lorraine Crawford | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|
||||
Victoria Claire Baker | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|||||
Rev Alan John Brand | Ymddiriedolwr | 18 April 2020 |
|
|
||||
Rev John Maurice Goddard | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|
||||
Rev Sean Jeffrey Fountain | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|
||||
Andrew Dennis Wade | Ymddiriedolwr | 31 May 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.