Hanes ariannol HARVEST CHRISTIAN CENTRE

Rhif yr elusen: 1084693
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £42.39k £33.75k £39.14k £33.35k £24.14k
Cyfanswm gwariant £42.23k £41.15k £41.15k £36.01k £24.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A