Hanes ariannol CHRISTIAN EDUCATION MOVEMENT
Rhif yr elusen: 1086990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30m | £1.52m | £1.61m | £1.73m | £1.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.52m | £1.49m | £1.50m | £1.59m | £1.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £136.57k | £216.87k | £388.54k | £283.16k | £132.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.15k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.23k | £13.63k | £32.59k | £10.08k | £7.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.27m | £1.49m | £1.56m | £1.70m | £1.62m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.10k | £14.82k | £16.56k | £18.08k | £18.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £20.11k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.48m | £1.46m | £1.47m | £1.57m | £1.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.37k | £30.81k | £30.19k | £23.22k | £22.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £14.45k | £20.19k | £26.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.