Ymddiriedolwyr CHRISTIAN EDUCATION MOVEMENT
Rhif yr elusen: 1086990

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Mark James Haviland | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|
||||
David James Legrand | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Caroline Bridget L'Estrange | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|||||
Derek Charles Richard Holloway | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Pamela Diana Draycott | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Stephen Andrew Botham | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
PHILIP LEIVERS | Ymddiriedolwr | 06 March 2013 |
|
|
||||
SUSAN MORAG LESLIE | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.