Hanes ariannol PHOENIX COMMUNITY FURNITURE SCHEME LIMITED

Rhif yr elusen: 1085074
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (110 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £90.39k £134.83k £91.03k £90.23k £91.51k
Cyfanswm gwariant £97.02k £83.70k £106.22k £114.05k £114.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £42.88k £35.98k £15.68k £6.97k £4.82k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £76.74k £12.01k N/A N/A