PHOENIX COMMUNITY FURNITURE SCHEME LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Phoenix Community Furniture Scheme is based in Newtown and operate with the help of volunteers. Phoenix collects good quality donated furniture, household effects and electrical items from the public within Powys. Once in our warehouse these donated items are then cleaned, sorted, and where necessary tested by qualified staff, before being passed on to those in need living in Powys.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,965 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Powys
Llywodraethu
- 20 Chwefror 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Jones | Cadeirydd | 30 November 2015 |
|
|
||||
Valerie Howard | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Joy Rachel Jones | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Elwyn Graham Vaughan | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
KEVIN DAVIES | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|
||||
DENNIS ANTHONY REES | Ymddiriedolwr | 26 September 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.09k | £90.39k | £134.83k | £91.03k | £90.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.39k | £97.02k | £83.70k | £106.22k | £114.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.85k | £42.88k | £35.98k | £15.68k | £6.97k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £76.74k | £12.01k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ebrill 2025 | 429 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Ebrill 2025 | 430 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | 176 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | 176 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Mawrth 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Mawrth 2021 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/03/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/07/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/07/2012
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF POWYS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP AND DISTRESS BY THE PROVISION OF FURNITURE AND OTHER HOUSEHOLD ITEMS CALCULATED TO RELIEVE THE NEEDS HARDSHIP AND DISTRESS OF SUCH PERSONS
Maes buddion
POWYS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OLD KERRY ROAD
NEWTOWN
POWYS
SY16 1BH
- Ffôn:
- 01686 623336
- E-bost:
- richard.osborne@phoenixcfl.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window