ymddiriedolwyr PHOENIX COMMUNITY FURNITURE SCHEME LIMITED
Rhif yr elusen: 1085074
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Jones | Cadeirydd | 30 November 2015 |
|
|
||||
Joy Rachel Jones | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Elwyn Graham Vaughan | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
KEVIN DAVIES | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|
||||
DENNIS ANTHONY REES | Ymddiriedolwr | 26 September 2013 |
|
|
||||
LYN CLEWER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SANDRA WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.