REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD ('RCCG') LIVING SPRING CENTRE

Rhif yr elusen: 1084774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of the Christian faith worldwide and the relief of poverty.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £92,376
Cyfanswm gwariant: £104,721

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Haringey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Ionawr 2001: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • RCCG LIVING SPRING CENTRE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Francis Oladimeji Ymddiriedolwr 06 July 2017
REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD ('RCCG') ROYAL CONNECTIONS
Derbyniwyd: Ar amser
REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD (RCCG) LIBERTY CHRISTIAN CONNECTIONS
Derbyniwyd: Ar amser
THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD LIVING SPRING CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Christine Awoloto Ymddiriedolwr 06 July 2017
THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD LIVING SPRING CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Adeyemi Oludare Oladipo Ymddiriedolwr 06 July 2017
Dim ar gofnod
DEACON OLUFEMI ADEWALE OLUBANJO Ymddiriedolwr 29 November 2011
THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD LIVING SPRING CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
HARINGEY FOODBANK
Derbyniwyd: Ar amser
ALABA AKINDURO Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £127.72k £95.26k £109.47k £123.79k £92.38k
Cyfanswm gwariant £88.65k £82.87k £93.25k £100.49k £104.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 23 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 23 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 08 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 15 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 15 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 31 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Duke Aldridge Academy
Trulock Road
Tottenham
London
N17 0PG
Ffôn:
07462985739