THE SEVENOAKS SOCIETY FOR THE CONSERVATION AND IMPROVEMENT OF THE TOWN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Conservation and improvement of the Town. Members meetings, newsletters, fortnightly walks
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1078696 SEVENOAKS HISTORICAL SOCIETY
- 06 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Green | Cadeirydd | 01 April 2017 |
|
|
||||
Margaret Deegan | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||
SIMON RAIKES | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|||||
David Bonner | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Peter Scott | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Nigel Anthony Branson | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Richard Marchant | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
Sir Michael Harrison | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Patrick Pascall | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|||||
John Stambollouian | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
||||
Geraldine Tucker | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
CHARLES GEORGE | Ymddiriedolwr | 12 September 2013 |
|
|
||||
TIMOTHY PEARCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD BAXTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH WADE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.88k | £4.51k | £7.31k | £5.68k | £4.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.97k | £7.21k | £7.19k | £14.65k | £5.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 7 JUNE, 2000 AND AMENDED ON 6 NOVEMBER, 2002. as amended on 10 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE TO PROMOTE THE FOLLOWING FOR THE PUBLIC BENEFIT WITHIN THE TOWN OF SEVENOAKS AND ITS SURROUNDINGS: (A)TO ASSIST IN EDUCATING THE PUBLIC IN THE LANDSCAPE, HISTORY, ARCHITECTURE AND CHARACTER OF THE AREA OF THE TOWN AND ITS SURROUNDINGS. (B)TO SECURE THE CONSERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF THE TOWN AND ITS SURROUNDINGS. (C)TO PROMOTE HIGH STANDARDS OFTEN PLANNING, ARCHITECTURE AND LANDSCAPE IN OR AFFECTING THE AREA OF THE TOWN AND ITS SURROUNDINGS.
Maes buddion
SEVENOAKS, KENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sevenoaks Society
PO Box 629
SEVENOAKS
TN13 9UL
- Ffôn:
- 01732460326
- E-bost:
- info@sevenoakssociety.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window