FRIENDS OF COMPTON BISHOP CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Financial support to the fabric of St Andrews Church and its Churchyard in Compton Bishop, Somerset. Funds are raised through voluntary annual membership subscription and by various fund-raising activities from time to time throughout each financial year.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 16 Ionawr 2001: Cofrestrwyd
- FCBC (Enw gwaith)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT MICHAEL ROLFE | Cadeirydd | 15 July 2023 |
|
|||||
Pauline Jean Warner | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|
||||
DAVID DEAN | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|
||||
Heather Anne Dean | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.83k | £2.64k | £2.99k | £2.71k | £1.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.58k | £1.07k | £1.15k | £2.19k | £2.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 12 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 22 Mai 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 03 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 24 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 17 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 NOVEMBER 2000
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION AND IN PARTICULAR TO PRESERVE OR ASSIST IN THE PRESERVATION, MAINTENANCE, REPAIR OR IMPROVEMENT FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC OF THE CHURCH AND CHURCHYARD OF ST. ANDREW IN THE PARISH OF COMPTON BISHOP IN THE COUNTY OF SOMERSET AS AN ANCIENT BUILDING OF BEAUTY AND HISTORIC INTEREST.
Maes buddion
THE CHURCH AND CHURCHYARD OF ST. ANDREW IN THE PARISH OF COMPTON BISHOP IN THE COUNTY OF SOMERSET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Honeysuckle Cottage
Church Lane
Compton Bishop
AXBRIDGE
Somerset
BS26 2HB
- Ffôn:
- 07720814141
- E-bost:
- DAVID.DEAN@FISHERANDDEAN.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window