Hanes ariannol FRIENDS OF BILLINGHAY CE PRIMARY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1084355
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £914 £2.53k £0 £0 £496
Cyfanswm gwariant £801 £2.38k £211 £211 £212
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A