ymddiriedolwyr CHURCH LAWFORD READING ROOM
Rhif yr elusen: 1092453
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana James | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||
Nicholas Paul Allen | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
DANIEL THOMAS LINTELL | Ymddiriedolwr | 04 May 2006 |
|
|
||||
Adam Holland MAAT | Ymddiriedolwr | 03 August 2003 |
|
|
||||
MARK MARTIN | Ymddiriedolwr | 06 April 2003 |
|
|||||
DEREK HOLLAND | Ymddiriedolwr | 06 April 2003 |
|
|
||||
HOWARD ANDREW PARVIN | Ymddiriedolwr | 01 September 1995 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.