Hanes ariannol AGE UK RICHMOND UPON THAMES
Rhif yr elusen: 1084211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.32m | £1.67m | £1.97m | £1.93m | £2.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £1.63m | £1.88m | £1.89m | £1.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £486.31k | £881.03k | N/A | N/A | £1.29m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £150.85k | £139.06k | £62.51k | £4.94k | £9.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £34.47k | £26.21k | £80.54k | £44.09k | £118.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £70.16k | £56.62k | £45.26k | £54.50k | £57.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.21m | £1.59m | £1.78m | £1.81m | £1.92m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.67k | £3.63k | £2.88k | £1.46k | £5.72k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £62.51k | £17.97k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10 | £5.00k | £14.52k | £10.00k | £84.21k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £1.62m | £1.82m | £1.82m | £1.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.77k | £5.15k | £67.83k | £67.38k | £73.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.01k | £18.77k | £17.43k | £13.63k | £16.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £64.82k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.